nombre de los ultimos 5 precidentes y a que partido pertenecen
cielo161934:
presidentes de don de
Respuestas
Respuesta dada por:
0
presidentes de donde
Respuesta dada por:
1
Carlos Salinas desde el 1 de diciembre de 1988 hasta el 30 de noviembre de 1994
Ernesto Zedillo desde el 1 de diciembre de 1994 hasta el 30 de noviembre de 2000
Vicente Fox desde el 1 de diciembre de 2000 hasta el 30 de noviembre de 2006
Felipe Calderón desde el 1 de diciembre de 2006 hasta la actualidad
Ernesto Zedillo desde el 1 de diciembre de 1994 hasta el 30 de noviembre de 2000
Vicente Fox desde el 1 de diciembre de 2000 hasta el 30 de noviembre de 2006
Felipe Calderón desde el 1 de diciembre de 2006 hasta la actualidad
Preguntas similares
hace 6 años
hace 6 años
hace 9 años
hace 9 años
hace 9 años
hace 9 años